CUEVAS CLAROS PEDRO
Informe ejecutivo de CUEVAS CLAROS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUEVAS CLAROS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDUCATION FORUM KIDS SL | Liquidador | 10/01/2022 | 10/01/2022 |
EDUCATION FORUM KIDS SL | Administrador Unico | 26/06/2015 | 10/01/2022 |
EDUCATION FORUM KIDS SL | Apoderado | 24/06/2014 | 10/01/2022 |
PEALMA CALAHONDA SL | Administrador Unico | 24/04/2018 |
VINCULACIONES DE CUEVAS CLAROS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUEVAS CLAROS PEDRO
Empresa: EDUCATION FORUM KIDS SL
Liquidador
- Cuevas Claros Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 94, S 8, H MA123535, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-29
Empresa: EDUCATION FORUM KIDS SL
Apoderado
- Cuevas Claros Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 94, S 8, H MA123535, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-29
Empresa: EDUCATION FORUM KIDS SL
Administrador Unico
- Cuevas Claros Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 94, S 8, H MA123535, I/A 4 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-29
Empresa: PEALMA CALAHONDA SL
Administrador Unico
- Cuevas Claros Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2370, L 1283, F 69, S 8, H MA 37452, I/A 3 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-85-29
Empresa: EDUCATION FORUM KIDS SL
Administrador Unico
- Cuevas Claros Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 94, S 8, H MA123535, I/A 3 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-29
Empresa: EDUCATION FORUM KIDS SL
Apoderado
- Cuevas Claros Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5286, L 4193, F 94, S 8, H MA123535, I/A 2 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-29
Información de CUEVAS CLAROS PEDRO
Mostramos los datos de CUEVAS CLAROS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUEVAS CLAROS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos