CUEVAS ATIENZAR MERCEDES
Informe ejecutivo de CUEVAS ATIENZAR MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CUEVAS ATIENZAR MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONARO SA | Presidente | 09/09/2014 | |
GONARO SA | Consejero | 09/09/2014 | |
GONARO SA | Consejero Delegado | 09/09/2014 | |
INMOCUEBE SL | Administrador Unico | 26/06/2012 |
VINCULACIONES DE CUEVAS ATIENZAR MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUEVAS ATIENZAR MERCEDES
Empresa: GONARO SA
Consejero Delegado
- Cuevas Atienzar Mercedes
Consejero
- Cuevas Atienzar Mercedes
- Cuevas Atienzar Pedro
Presidente
- Cuevas Atienzar Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 45408, I/A 14 (05/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-28
Empresa: GONARO SA
Consejero Delegado
- Cuevas Atienzar Mercedes
Consejero
- Atienzar Gonzalez Maria Juana
- Cuevas Atienzar Mercedes
- Cuevas Atienzar Pedro
Presidente
- Cuevas Atienzar Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 155, S 8, H M 45408, I/A 12 (10/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-135-28
Empresa: GONARO SA
Consejero Delegado
- Cuevas Atienzar Mercedes
Consejero
- Atienzar Gonzalez Maria Juana
- Cuevas Atienzar Mercedes
- Cuevas Atienzar Pedro
Presidente
- Cuevas Atienzar Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 155, S 8, H M 45408, I/A 10 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: GONARO SA
Consejero Delegado Solidario
- Cuevas Atienzar Mercedes
- Cuevas Atienzar Pedro
Consejero
- Atienzar Gonzalez Maria Juana
- Cuevas Atienzar Jose
- Cuevas Atienzar Mercedes
- Cuevas Atienzar Pedro
- Cuevas Haro Pedro
Presidente
- Cuevas Atienzar Mercedes
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2612 , F 155, S 8, H M 45408, I/A 10 (09/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: INMOCUEBE SL
Administrador Unico
- Cuevas Atienzar Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12470 , F 64, S 8, H M 198628, I/A 2 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Empresa: INMOCUEBE SL
Administrador Mancomunado
- Cuevas Atienzar Mercedes
- Cuevas Atienzar Pedro
- Venegas Mendez Jose
- Venegas Mendez Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12470 , F 64, S 8, H M 198628, I/A 2 (26/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-128-28
Información de CUEVAS ATIENZAR MERCEDES
Mostramos los datos de CUEVAS ATIENZAR MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUEVAS ATIENZAR MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos