CUESTA TERAN ALVARO MARIA
Informe ejecutivo de CUESTA TERAN ALVARO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CUESTA TERAN ALVARO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUVASA ASESORIA INTEGRAL EMPRESARIAL SLP | Soc.Prof. | 23/02/2021 | |
HIBU MEDIAWORKS SA | Apoderado Solidario | 07/01/2009 | 18/01/2012 |
YELL MEDIAWORKS SL | Apoderado Solidario | 05/01/2009 | 27/10/2011 |
BEEDIGITAL AI SA | Apoderado | 14/06/2011 | |
BEEDIGITAL AI SA | Apoderado Solidario | 05/02/2010 | |
BEEDIGITAL AI SA | Apoderado | 13/11/2009 | 05/02/2010 |
BEEDIGITAL AI SA | Apoderado | 09/12/2009 | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE CUESTA TERAN ALVARO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA TERAN ALVARO MARIA
Soc.Prof.
- Cuesta Teran Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14924 , F 175, S 8, H M 248493, I/A 6 (23/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-41-28
Empresa: YELL ADWORKS SA
Apoderado Solidario
- Cuesta Teran Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28874 , F 123, S 8, H M 188658, I/A 64 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-19-28
Empresa: YELL MEDIAWORKS SL
Apoderado Solidario
- Cuesta Teran Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25877 , F 179, S 8, H M 466465, I/A 19 (27/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-213-28
Empresa: YELL PUBLICIDAD SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Cortes Rodriguez Maria Dolores
- Carrasco Dominguez Jose Antonio
- Casado Rojo Ana
- Coca Garduño Jose Antonio
- Cuesta Teran Alvaro Maria
- Cuesta Teran Alvaro Maria
- De La Llave Villalobos Cesar
- Garcia Maroto Julian
- Gonzalez Camuñas Antonio Jose
- Gutierrez Pachon Yolanda
- Iañez Galan Jorge
- Nuñez Fernandez Maria Pilar
- Olivas Vidal Leopoldo
- Parraga Bertran Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27216 , F 128, S 8, H M 400263, I/A 103 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-120-28
Empresa: YELL PUBLICIDAD SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Aguilar Garcia Oscar
- Collados Gonzalez Cesar
- Cuesta Teran Alvaro Maria
- Gonzalez Ferran Javier
- Martinez Olivares Gomez Oscar
- Porchietto Bruno
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26215 , F 166, S 8, H M 400263, I/A 84 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-28
Empresa: YELL PUBLICIDAD SA
Apoderado
- Cuesta Teran Alvaro Maria
- Del Olmo Herrero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26215 , F 158, S 8, H M 400263, I/A 64 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Empresa: YELL PUBLICIDAD SA
Apoderado
- Cuesta Teran Alvaro Maria
- Del Olmo Herrero Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26215 , F 155, S 8, H M 400263, I/A 58 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-225-28
Empresa: YELL ADWORKS SA
Apoderado Solidario
- Benimeli Ruiz Vicente
- Cuesta Teran Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19127 , F 71, S 8, H M 188658, I/A 47 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-11-28
Empresa: PINDAR FACTORY SL
Apoderado Solidario
- Benimeli Ruiz Vicente
- Cuesta Teran Alvaro Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25877 , F 173, S 8, H M 466465, I/A 4 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-28
Información de CUESTA TERAN ALVARO MARIA
Mostramos los datos de CUESTA TERAN ALVARO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA TERAN ALVARO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos