CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RPS GAMES SL | Administrador Unico | 17/03/2014 | 11/12/2017 |
RPS GAMES SL | Liquidador | 11/12/2017 | 11/12/2017 |
RPS GAMES SL | Socio Unico | 17/03/2014 | 17/06/2014 |
ECOPRADILLO SL | Consejero | 22/03/2013 |
VINCULACIONES DE CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN
Empresa: RPS GAMES SL
Liquidador
- Cuesta Rubio Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32051 , F 206, S 8, H M 576798, I/A 4 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: RPS GAMES SL
Administrador Unico
- Cuesta Rubio Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32051 , F 206, S 8, H M 576798, I/A 4 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: RPS GAMES SL
Administrador Unico
- Cuesta Rubio Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32051 , F 203, S 8, H M 576798, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: RPS GAMES SL
Socio Único
- Cuesta Rubio Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32051 , F 203, S 8, H M 576798, I/A 1 (17/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-57-28
Empresa: ECOPRADILLO SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cuesta Rubio Maria Del Carmen
- Martinez Greciano Eugenio
- Martinez Greciano Victoriano
- Moreno Zamorano Marta Pilar
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5642 , F 67, S 8, H M 92316, I/A 4 (22/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Información de CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA RUBIO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos