CUESTA ROMERO ESTANISLAO
Informe ejecutivo de CUESTA ROMERO ESTANISLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUESTA ROMERO ESTANISLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CUESTA BARRERA AVICOLA SL | Socio Unico | 08/04/2016 | |
CUESTA BARRERA AVICOLA SL | Administrador Unico | 08/04/2016 |
VINCULACIONES DE CUESTA ROMERO ESTANISLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA ROMERO ESTANISLAO
Empresa: CUESTA BARRERA AVICOLA SL
Administrador Unico
- Cuesta Romero Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 102, S 8, H CA 49616, I/A 1 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-11
Empresa: CUESTA BARRERA AVICOLA SL
Socio Único
- Cuesta Romero Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 102, S 8, H CA 49616, I/A 1 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-11
Empresa: CAMPOS CARNES ECOLOGICAS SL
Administrador Mancomunado
- Campos Anguas Francisco
- Cuesta Romero Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 203, S 8, H SE 64150, I/A 3 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-41
Empresa: CAMPOS CARNES ECOLOGICAS SL
Administrador Mancomunado
- Campos Anguas Francisco
- Cuesta Romero Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4240 , F 202, S 8, H SE 64150, I/A 2 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-11-41
Información de CUESTA ROMERO ESTANISLAO
Mostramos los datos de CUESTA ROMERO ESTANISLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA ROMERO ESTANISLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos