CUESTA RAMOS MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de CUESTA RAMOS MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUESTA RAMOS MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA GUARIZA DE FONTIBRE SL | Apoderado | 16/09/2009 | 09/05/2022 |
LA GUARIZA DE FONTIBRE SL | Secretario | 18/11/2015 | |
LA GUARIZA DE FONTIBRE SL | Consejero | 18/11/2015 | |
EXPLOTACIONES TURISTICAS CAMPOO SL | Liquidador | 06/09/2011 | 06/09/2011 |
VINCULACIONES DE CUESTA RAMOS MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA RAMOS MARIA CARMEN
Empresa: LA GUARIZA DE FONTIBRE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuesta Ramos Maria Carmen
- Gomez Cagigas Roberto
- Parte Gutierrez Tomas
Presidente
Secretario
- Cuesta Ramos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 199, S 8, H S 20636, I/A A (18/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-39
Empresa: EXPLOTACIONES TURISTICAS CAMPOO SL
Liquidador
- Cuesta Ramos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 647 , F 144, S 8, H S 8886, I/A 2 (06/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-39
Empresa: LA GUARIZA DE FONTIBRE SL
Apoderado
- Cuesta Ramos Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 958 , F 198, S 8, H S 20636, I/A 2 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-39
Información de CUESTA RAMOS MARIA CARMEN
Mostramos los datos de CUESTA RAMOS MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA RAMOS MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos