CUESTA PORRO RAFAEL
Informe ejecutivo de CUESTA PORRO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUESTA PORRO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICA DE HARINAS SAN ANTONIO SA | Administrador Unico | 29/07/2011 | 20/11/2023 |
FABRICA DE HARINAS SAN ANTONIO SA | Liquidador | 20/11/2023 | 20/11/2023 |
SICUME SL | Administrador Unico | 26/06/2019 | |
SICUME SL | Liquidador | 26/06/2019 | 26/06/2019 |
VINCULACIONES DE CUESTA PORRO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA PORRO RAFAEL
Empresa: FABRICA DE HARINAS SAN ANTONIO SA
Liquidador
- Cuesta Porro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 213, S 8, H VA 3264, I/A 13 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-47
Empresa: FABRICA DE HARINAS SAN ANTONIO SA
Administrador Unico
- Cuesta Porro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 213, S 8, H VA 3264, I/A 13 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-47
Empresa: FABRICA DE HARINAS SAN ANTONIO SA
Administrador Unico
- Cuesta Porro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 213, S 8, H VA 3264, I/A 12 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-47
Empresa: SICUME SL
Liquidador
- Cuesta Porro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 11, S 8, H VA 2010, I/A 10 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-47
Empresa: SICUME SL
Administrador Unico
- Cuesta Porro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1008 , F 11, S 8, H VA 2010, I/A 10 (26/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-125-47
Empresa: FABRICA DE HARINAS SAN ANTONIO SA
Administrador Unico
- Cuesta Porro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 213, S 8, H VA 3264, I/A 11 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-47
Empresa: FABRICA DE HARINAS SAN ANTONIO SA
Administrador Unico
- Cuesta Porro Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 455 , F 213, S 8, H VA 3264, I/A 10 (29/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-152-47
Información de CUESTA PORRO RAFAEL
Mostramos los datos de CUESTA PORRO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA PORRO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos