CUESTA MARTIN EVANGELINA
Informe ejecutivo de CUESTA MARTIN EVANGELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUESTA MARTIN EVANGELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGENTIA RPLUS SL | Consejero | 21/03/2022 | |
AGENTIA RPLUS SL | Apoderado Mancomunado | 21/03/2022 | |
ACERTA CONSTRUCTION SERVICES SL | Administrador Unico | 25/02/2020 | |
ACERTA PROJECT MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 03/08/2017 |
VINCULACIONES DE CUESTA MARTIN EVANGELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA MARTIN EVANGELINA
Empresa: ACERTA MANAGEMENT SERVICES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuesta Martin Evangelina
- Ordoñez Valverde Francisco Ignacio
- Tovar Sanchez Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 630695, I/A 12 (11/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-180-28
Empresa: AGENTIA RPLUS SL
Apoderado Mancomunado
- Cuesta Martin Evangelina
- Ordoñez Valverde Francisco
- Paramio Franco David
- Soria Casado Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43246 , F 73, S 8, H M 764074, I/A 2 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Empresa: AGENTIA RPLUS SL
Consejero
- Cuesta Martin Evangelina
- Ordoñez Valverde Francisco Ignacio
- Paramio Franco David
- Soria Casado Pedro
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43246 , F 71, S 8, H M 764074, I/A 1 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-28
Empresa: ACERTA MANAGEMENT SERVICES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Cuesta Martin Evangelina
- Ordoñez Valverde Francisco Ignacio
- Tovar Sanchez Daniel
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38238 , F 93, S 8, H M 630695, I/A 10 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-28
Empresa: ACERTA MANAGEMENT SERVICES SL
Consejero
- Cuesta Martin Evangelina
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38238 , F 93, S 8, H M 630695, I/A 9 (13/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-28
Empresa: ACERTA CONSTRUCTION SERVICES SL
Administrador Unico
- Cuesta Martin Evangelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40260 , F 100, S 8, H M 715275, I/A 1 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-43-28
Empresa: ACERTA PROJECT MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Cuesta Martin Evangelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26160 , F 89, S 8, H M 471498, I/A 6 (03/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-152-28
Información de CUESTA MARTIN EVANGELINA
Mostramos los datos de CUESTA MARTIN EVANGELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA MARTIN EVANGELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos