CUESTA LASERNA SUSANA
Informe ejecutivo de CUESTA LASERNA SUSANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CUESTA LASERNA SUSANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA ZORA SERVICIOS GLOBALES SL | Socio Unico | 19/10/2020 | |
LA ZORA SERVICIOS GLOBALES SL | Administrador Unico | 19/10/2020 | |
BITRA112 LIMPIEZAS EXTREMAS SL | Administrador Unico | 30/10/2019 | |
CLEAN BUSINESS VISION SL | Administrador Unico | 30/08/2019 | |
DSC CONSERJERIA Y LIMPIEZA CUESTA SL | Socio Unico | 09/12/2016 | |
DSC CONSERJERIA Y LIMPIEZA CUESTA SL | Administrador Unico | 09/12/2016 |
VINCULACIONES DE CUESTA LASERNA SUSANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA LASERNA SUSANA
Empresa: LA ZORA SERVICIOS GLOBALES SL
Administrador Unico
- Cuesta Laserna Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784 , F 128, S 8, H CU 11661, I/A 1 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-16
Empresa: LA ZORA SERVICIOS GLOBALES SL
Socio Único
- Cuesta Laserna Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 784 , F 128, S 8, H CU 11661, I/A 1 (19/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-16
Empresa: BITRA112 LIMPIEZAS EXTREMAS SL
Administrador Unico
- Cuesta Laserna Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39742 , F 180, S 8, H M 706146, I/A 1 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Empresa: CLEAN BUSINESS VISION SL
Administrador Unico
- Cuesta Laserna Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 10, S 8, H M 697312, I/A 3 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Empresa: CLEAN BUSINESS VISION SL
Administrador Mancomunado
- Cuesta Laserna Susana
- Zurita Rodriguez Restituto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 10, S 8, H M 697312, I/A 3 (30/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-28
Empresa: CLEAN BUSINESS VISION SL
Administrador Mancomunado
- Cuesta Laserna Susana
- Zurita Rodriguez Restituto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39256 , F 9, S 8, H M 697312, I/A 2 (27/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-126-28
Empresa: DSC CONSERJERIA Y LIMPIEZA CUESTA SL
Administrador Unico
- Cuesta Laserna Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35389 , F 76, S 8, H M 636172, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-28
Empresa: DSC CONSERJERIA Y LIMPIEZA CUESTA SL
Socio Único
- Cuesta Laserna Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35389 , F 76, S 8, H M 636172, I/A 1 (09/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-238-28
Información de CUESTA LASERNA SUSANA
Mostramos los datos de CUESTA LASERNA SUSANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA LASERNA SUSANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos