CUESTA GALAN JESUS ANDRES
Informe ejecutivo de CUESTA GALAN JESUS ANDRES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUESTA GALAN JESUS ANDRES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
STAR SERVICIOS AUXILIARES SL | Apoderado Solidario | 01/04/2013 | 11/11/2014 |
SERVICIOS SECURITAS SA | Apoderado Solidario | 21/03/2013 | 04/11/2014 |
SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA | Apoderado | 14/03/2013 | 03/11/2014 |
VINCULACIONES DE CUESTA GALAN JESUS ANDRES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA GALAN JESUS ANDRES
Empresa: STAR SERVICIOS AUXILIARES SL
Apoderado Solidario
- Cuesta Galan Jesus Andres
- Padilla Guinzo Ignacio Manuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 194, S 8, H AL 1430, I/A 128 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-222-04
Empresa: SERVICIOS SECURITAS SA
Apoderado Solidario
- Cuesta Galan Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30838 , F 9, S 8, H M 95825, I/A 430 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31313 , F 88, S 8, H M 84516, I/A 578 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Empresa: STAR SERVICIOS AUXILIARES SL
Apoderado Solidario
- Cuesta Galan Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 191, S 8, H AL 1430, I/A 115 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-67-04
Empresa: SERVICIOS SECURITAS SA
Apoderado Solidario
- Cuesta Galan Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30838 , F 2, S 8, H M 95825, I/A 403 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA
Apoderado
- Cuesta Galan Jesus Andres
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28772 , F 95, S 8, H M 84516, I/A 532 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-28
Información de CUESTA GALAN JESUS ANDRES
Mostramos los datos de CUESTA GALAN JESUS ANDRES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA GALAN JESUS ANDRES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos