CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO
Informe ejecutivo de CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECHNOLOGY & WELLNESS GROUP SL | Administrador Unico | 27/02/2012 |
VINCULACIONES DE CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO
Empresa: TECHNOLOGY & WELLNESS GROUP SL
Administrador Unico
- Cuesta Fernandez Daniel Licinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 176, S 8, H CA 43024, I/A 1 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-47-11
Empresa: CUESTA Y CAMARENA SL
Administrador Solidario
- Camarena Alvarez Juan Manuel
- Cuesta Fernandez Daniel Licinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 215, S 8, H CA 38704, I/A 3 (06/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-11
Empresa: CUESTA Y CAMARENA SL
Administrador Solidario
- Camarena Alvarez Juan Manuel
- Cuesta Fernandez Daniel Licinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 215, S 8, H CA 38704, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-11
Empresa: CUESTA Y CAMARENA SL
Administrador Unico
- Cuesta Fernandez Daniel Licinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 215, S 8, H CA 38704, I/A 2 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-11
Empresa: CUESTA Y CAMARENA SL
Administrador Unico
- Cuesta Fernandez Daniel Licinio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1934 , F 212, S 8, H CA 38704, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-11
Información de CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO
Mostramos los datos de CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA FERNANDEZ DANIEL LICINIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos