CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO
Informe ejecutivo de CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BECREATIVITY MARKETING CONSULTING SL | Socio Unico | 24/02/2011 | 27/12/2011 |
BECREATIVITY MARKETING CONSULTING SL | Apoderado | 25/02/2011 | 27/12/2011 |
VINCULACIONES DE CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO
Empresa: BECREATIVITY MARKETING CONSULTING SL
Apoderado
- Cuesta Cambra Ubaldo Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 64, S 8, H M 512779, I/A 4 (27/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-4-28
Empresa: BECREATIVITY MARKETING CONSULTING SL
Apoderado
- Cuesta Cambra Ubaldo Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 62, S 8, H M 512779, I/A 2 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-28
Empresa: BECREATIVITY MARKETING CONSULTING SL
Socio Único
- Cuesta Cambra Ubaldo Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28482 , F 61, S 8, H M 512779, I/A 1 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Información de CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO
Mostramos los datos de CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA CAMBRA UBALDO ARMANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos