CUESTA BOLAO MANUEL
Informe ejecutivo de CUESTA BOLAO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUESTA BOLAO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO PYGMA 03 CONSULTING SL | Administrador Solidario | 12/01/2018 | |
SERVICIOS PUBLICITARIOS ADRIMENA 2007 SL | Socio Unico | 27/07/2012 | |
SERVICIOS PUBLICITARIOS ADRIMENA 2007 SL | Administrador Unico | 27/07/2012 |
VINCULACIONES DE CUESTA BOLAO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA BOLAO MANUEL
Empresa: GRUPO PYGMA 03 CONSULTING SLL
Administrador Solidario
- Cuesta Bolao Manuel
- Ortega Dominguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1425 , F 101, S 8, H VA 25040, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-47
Empresa: GRUPO PYGMA 03 CONSULTING SLL
Administrador Solidario
- Cuesta Bolao Manuel
- Ortega Dominguez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1425 , F 101, S 8, H VA 25040, I/A 3 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-47
Administrador Unico
- Cuesta Bolao Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 121, S 8, H SA 14389, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-37
Socio Único
- Cuesta Bolao Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 430 , F 121, S 8, H SA 14389, I/A 1 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-37
Empresa: FORMA RIESGOS 2000 SLL
Administrador Mancomunado
- Cuesta Bolao Manuel
- Garcia Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 75, S 8, H VA 23779, I/A 2 (16/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-47
Empresa: FORMA RIESGOS 2000 SLL
Administrador Mancomunado
- Cuesta Bolao Manuel
- Garcia Garcia Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1393 , F 73, S 8, H VA 23779, I/A 1 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-47
Información de CUESTA BOLAO MANUEL
Mostramos los datos de CUESTA BOLAO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA BOLAO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos