CUESTA ARENAS SERGIO
Informe ejecutivo de CUESTA ARENAS SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUESTA ARENAS SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANS CUESTA SL | Administrador Solidario | 19/06/2014 |
VINCULACIONES DE CUESTA ARENAS SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUESTA ARENAS SERGIO
Empresa: TRANSPORTS FRIGORIFICS DEL SEGRE SL
Consejero
- Canela Jerez Francesc
- Cuesta Arenas Sergio
- Domenech Rey Josep Maria
- Mora Cañadell Jose Luis
- Teixine Gene Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 177, S 8, H L 12603, I/A 25 (26/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-212-25
Empresa: TRANSPORTES LOGISTICOS DEL SEGRE SL
Apoderado Mancomunado
- Cuesta Arenas Sergio
- Teixine Gene Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 807 , F 123, S 8, H L 15553, I/A 8 (27/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-171-25
Empresa: TRANSPORTS FRIGORIFICS DEL SEGRE SL
Consejero
- Canela Jerez Francesc
- Cuesta Arenas Sergio
- Domenech Rey Josep Maria
- Mora Cañadell Jose Luis
- Teixine Gene Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 176, S 8, H L 12603, I/A 22 (26/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-148-25
Empresa: TRANS CUESTA SL
Administrador Solidario
- Cabello Jimenez Antonio
- Cuesta Arenas Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 868 , F 184, S 8, H L 16814, I/A 4 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-25
Empresa: TRANSPORTS FRIGORIFICS DEL SEGRE SL
Apoderado Mancomunado
- Cuesta Arenas Sergio
- Teixine Gene Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 88, S 8, H L 12603, I/A 17 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-167-25
Consejero
- Canela Jerez Francesc
- Cuesta Arenas Sergio
- Domenech Rey Josep Maria
- Mora Cañadell Jose Luis
- Teixine Gene Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 87, S 8, H L 12603, I/A 15 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-25
Consejero
- Alba Cecilia Robert
- Canela Jerez Francisco
- Cuesta Arenas Sergio
- Domenech Rey Josep Maria
- Teixine Gene Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 673 , F 87, S 8, H L 12603, I/A 15 (10/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-160-25
Información de CUESTA ARENAS SERGIO
Mostramos los datos de CUESTA ARENAS SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUESTA ARENAS SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos