CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CALEYA PUERTO DE TAPIA SL | Administrador Unico | 26/10/2018 | |
EL MURALLON SL | Administrador Unico | 07/08/2015 | |
EL MURALLON SL | Socio Unico | 05/06/2013 | |
MULTISERVI PLAYA SL | Socio Unico | 16/12/2011 | |
MULTISERVI PLAYA SL | Administrador Unico | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR
Empresa: LA CALEYA PUERTO DE TAPIA SL
Administrador Unico
- Cuervo Mariñas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4277 , F 104, S 8, H AS 52039, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-33
Empresa: EL MURALLON SL
Administrador Unico
- Cuervo Mariñas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 222, S 8, H AS 45375, I/A 2 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-33
Empresa: EL MURALLON SL
Socio Único
- Cuervo Mariñas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4034 , F 221, S 8, H AS 45375, I/A 1 (05/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-109-33
Empresa: MULTISERVI PLAYA SL
Administrador Unico
- Cuervo Mariñas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3941 , F 23, S 8, H AS 43191, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-33
Empresa: MULTISERVI PLAYA SL
Socio Único
- Cuervo Mariñas Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3941 , F 23, S 8, H AS 43191, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-33
Información de CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUERVO MARIÑAS MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos