CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO
Informe ejecutivo de CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE MOON COMUNICACION Y ESTRATEGIA SL | Liquidador | 25/08/2017 |
VINCULACIONES DE CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO
Empresa: ILION RESEARCH & PLANNING SL
Liquidador
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34823 , F 57, S 8, H B 251125, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: ILION RESEARCH & PLANNING SL
Administrador
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Liquidador
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34823 , F 57, S 8, H B 251125, I/A 4 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: UV UNITED VIRTUALITIES EMEA SL
Liquidador
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 72, S 8, H B 531027, I/A 4 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: UV UNITED VIRTUALITIES EMEA SL
Administrador Unico
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Liquidador
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 72, S 8, H B 531027, I/A 4 (25/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-08
Empresa: XIOLIA INVEST SL
Administrador Unico
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46791 , F 71, S 8, H B 531027, I/A 2 (13/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-08
Liquidador
- Casadiego Gomez Miguel Angel
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40751 , F 172, S 8, H B 373813, I/A 4 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-08
Administrador Solidario
- Casadiego Gomez Miguel Angel
- Cuervo Cimadevilla Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40751 , F 172, S 8, H B 373813, I/A 4 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-08
Información de CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO
Mostramos los datos de CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUERVO CIMADEVILLA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos