CUENDE DE JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de CUENDE DE JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUENDE DE JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OLEODUCTOS CANARIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/01/2019 | |
OLEODUCTOS CANARIOS SA | Apoderado | 25/01/2019 | |
NEOPAL CANARIAS SL | Administrador Unico | 23/09/2011 | 16/10/2018 |
INDAR CANARIAS SL | Consejero Delegado Solidario | 07/05/2009 | 28/10/2009 |
INDAR CANARIAS SL | Consejero | 07/05/2009 | 28/10/2009 |
VINCULACIONES DE CUENDE DE JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUENDE DE JESUS ANGEL
Empresa: OLEODUCTOS CANARIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuende De Jesus Angel
- Cuende De Jesus Angel
- Davila Perez Antonio Blas
- Davila Perez Antonio Blas
- Delgado Rodriguez Manuel
- Delgado Rodriguez Manuel
- Delgado Rodriguez Manuel
- Delgado Rodriguez Manuel
- Garcia Claros Salvador
- Marrero Santos Jose
- Marrero Santos Jose
- Martin Ruiz Manuel
- Martin Ruiz Manuel
- Martin Ruiz Manuel
- Martin Ruiz Manuel
- Mayor Perez Matias
- Mayor Perez Matias
- Mazarrasa Alvear Alvaro
- Miranda Concepcion Saturnino Jose
- Ojeda Sanchez Manuel
- Ojeda Sanchez Manuel
- Perez Martinez Jose Ignacio
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2144 , F 147, S 8, H GC 9055, I/A 40 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-23-35
Empresa: NEOPAL CANARIAS SL
Administrador Unico
- Cuende De Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 147, S 8, H GC 11401, I/A 8 (16/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-205-35
Empresa: NEOPAL CANARIAS SL
Administrador Unico
- Cuende De Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1193 , F 147, S 8, H GC 11401, I/A 7 (23/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-35
Empresa: INDAR CANARIAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Cuende De Jesus Alberto
- Cuende De Jesus Angel
- Cuende De Jesus Jose Ignacio
- Cuende De Jesus Maria Del Pino
Consejero
- Cuende De Jesus Alberto
- Cuende De Jesus Angel
- Cuende De Jesus Jose Ignacio
- Cuende De Jesus Maria Del Pino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1937 , F 21, S 8, H GC 2461, I/A 20º (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-214-35
Empresa: INDAR CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Cuende De Jesus Alberto
- Cuende De Jesus Angel
- Cuende De Jesus Jose Ignacio
- Cuende De Jesus Maria Del Pino
Consejero
- Cuende De Jesus Alberto
- Cuende De Jesus Angel
- Cuende De Jesus Jose Ignacio
- Cuende De Jesus Maria Del Pino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 167, S 8, H GC 2461, I/A 19 (30/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-35
Empresa: INDAR CANARIAS SA
Consejero Delegado Solidario
- Cuende De Jesus Alberto
- Cuende De Jesus Angel
- Cuende De Jesus Jose Ignacio
- Cuende De Jesus Maria Del Pino
Consejero
- Cuende De Jesus Alberto
- Cuende De Jesus Angel
- Cuende De Jesus Jose Ignacio
- Cuende De Jesus Maria Del Pino
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 831 , F 167, S 8, H GC 2461, I/A 18 (07/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-35
Información de CUENDE DE JESUS ANGEL
Mostramos los datos de CUENDE DE JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUENDE DE JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos