CUENCA ROMERA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CUENCA ROMERA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE CUENCA ROMERA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUENCA ROMERA MARIA TERESA
Empresa: FONDIMED FP
Miem.Com.Ctr
- Alvarado Hidalgo Eva Maria
- Cuenca Romera Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719804, I/A 24 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: FONDIMED FP
Miem.Com.Ctr
- Cuenca Romera Maria Teresa
- Ramos Oliver Jesus
Secr.Com.Ctr
- Cuenca Romera Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 719804, I/A 24 (23/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-167-28
Empresa: FONDIMED FP
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Cuenca Romera Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40551 , F 35, S 8, H M 719804, I/A 19 (28/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-4-28
Empresa: FONDIMED FP
Miem.Com.Ctr
- Cuenca Romera Maria Teresa
- Ramos Oliver Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40551 , F 34, S 8, H M 719804, I/A 16 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: FONDIMED FP
Miem.Com.Ctr
- Cuenca Romera Maria Teresa
- Ramos Oliver Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40551 , F 34, S 8, H M 719804, I/A 16 (10/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-92-28
Empresa: FONDIMED FP
Miem.Com.Ctr
- Cuenca Romera Maria Teresa
- Martinez Boix Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3896 , F 217, S 8, H A 418, I/A 75 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-03
Información de CUENCA ROMERA MARIA TERESA
Mostramos los datos de CUENCA ROMERA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUENCA ROMERA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos