CUENCA ORTIZ CRISTINA
Informe ejecutivo de CUENCA ORTIZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUENCA ORTIZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNCIBAY RENTA SL | Administrador Unico | 01/07/2009 | 22/03/2012 |
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS UNCIBAY SL | Administrador Unico | 03/01/2011 | 06/03/2012 |
VINCULACIONES DE CUENCA ORTIZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUENCA ORTIZ CRISTINA
Empresa: UNCIBAY RENTA SL
Administrador Unico
- Cuenca Ortiz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662, L 3570, F 120, S 8, H MA102021, I/A 2 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-67-29
Administrador Unico
- Cuenca Ortiz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 2504, F 3, S 8, H MA 71319, I/A 4 (06/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-29
Administrador Unico
- Cuenca Ortiz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3593, L 2504, F 3, S 8, H MA 71319, I/A 3 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-11-29
Empresa: UNCIBAY RENTA SL
Administrador Unico
- Cuenca Ortiz Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4662, L 3570, F 119, S 8, H MA102021, I/A 1 (01/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-130-29
Información de CUENCA ORTIZ CRISTINA
Mostramos los datos de CUENCA ORTIZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUENCA ORTIZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos