CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO
Informe ejecutivo de CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Apoderado Mancomunado | 06/06/2016 | 07/02/2023 |
SANTANDER MEDIACION OPERADOR DE BANCA SEGUROS VINCULADO SA | Consejero | 04/01/2021 | |
SANTANDER OPERACIONES ESPAÑA SL | Consejero | 19/06/2017 | 25/11/2020 |
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL | Consejero | 06/04/2016 | 26/10/2020 |
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL | Mmbr.Com.Del | 06/04/2016 | 26/10/2020 |
REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL | Pres.Com.Del | 21/11/2016 | 24/07/2017 |
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA | Apoderado Mancomunado | 17/06/2009 | 13/04/2011 |
VINCULACIONES DE CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abad Mesa Raul
- Abadia Lorenzo Maria Esther
- Abellan Ayala Ana Maria
- Adama Sabido Flores Esperanza
- Afan De Ribera Portillo Pedro
- Aguiar Vazquez Ana
- Albañir Ortiz Juan Jose
- Albelda Carrion Guillermo Jesus
- Albesa Llonga Pablo Jose
- Alcubilla Gil Belen
- Alfaro Escolar Monica
- Alonso Diez Laura
- Alvarez Cousinou Francisco Javier
- Alvarez Garcia Carmen
- Alvarez Hernandez Jesus
- Alvaro Fernandez Martinez
- Ana Maria Funez Diaz
- Andujar Lucas Antonio Luis
- Aranda Soca Maria Araceli
- Arenas Ansio Alicia
- Ballester Ros Raquel
- Bang Sampol Carlos
- Banzo Marrero Sonia
- Bastante Pedrosa Carlos
- Becerril Sierra Jose Angel
- Bello Gomez Alfonso
- Belmar Ramis Jose Francisco
- Benito Sanchez Francisco Javier
- Benito Valentin Manuel
- Bermejo Celihueta Maria Isabel
- Blanco Sopeña Maria Jesus
- Blasco Valero German
- Bosch Garrofa Manuel
- Brugues Fontane Jose
- Bueno Torres Agustin
- Bugallo Rey Alberto
- Cabezas Cantos Patricia
- Cabo Fabuel Alejandro
- Cal Sahelices Anselmo De
- Calvete Gonzalez Maria Del Mar
- Camara Romero Victor
- Campo Moneo Jose Antonio
- Cañada Martinez Virginia
- Candelas De La Morena Eva
- Cannizzaro Stefano
- Cannizzaro Stefano
- Caro Zarzosa Patricia
- Carro Rodriguez Beatriz
- Chapira Rossello Jaume
- Cid Martinez Susana
- Cid Salinas David
- Cirujeda Sanchez Teodoro
- Clemente Barciela Manuel
- Colas Montolio Rafael
- Cordero Gonzalez Antonio
- Cortiñas Rodriguez Javier
- Cosialls Armengol Naira
- Criado Mesas Mireia
- De Antonio Ramos Javier
- De Elio Boucharel Patricia
- De La Hoz Lozano Beatriz
- De Landeta Burghardt Laura
- De Miguel Rivera Rocio
- Delgado Diez Natalia
- Delgado Dorta Maria Yolanda
- Devesa Gomez Celia
- Diaz De Cerio Diaz De Cerio Ruben
- Diaz Gonzalez Jose Pablo
- Diaz Martinez Pedro Andres
- Diaz Mendoza Nereida
- Diez Celemin Maria
- Diez Manteca Esther
- Do Nascimento Serret Judit
- Duran Caballero Maria Teresa
- El Haidouri Bakkali Loubna
- Escolano Sierra Francisco Joaquin
- Escota Millan Alicia
- Espada Martinez Nuria
- Fagin Lueiro Emilio
- Fernandez Alvarez Sonia
- Fernandez Brizuela Antonio Mario
- Fernandez Fernandez Cristina
- Fernandez Mato Laura
- Fernandez Muñoz Francisco
- Ferrer Valero Ricardo
- Gabriel Martinez Juan
- Gallardo Lopez Juan Manuel
- Gallo Fernandez Cruz Jose
- Garces Burillo Maria Del Pilar
- Garcia Cuadrado Jesus
- Garcia Lopez Tomas
- Garcia Marcos Patricia
- Garcia Martinez Isabel
- Garcia Mendez Jorge
- Garcia Movilla David
- Garcia Perez Mariano Jose
- Gonzalez Albarran Juan Carlos
- Jose Carlos Cabello Lopez
- Jose Maria Espert Romeu
- Juan Francisco Garcia Peinado
- Marta Fernandez Cachaldora
- Semmar Galvez Zaira
Apoderado Mancomunado
- Adama Sabido Flores Esperanza
- Afan De Ribera Portillo Pedro
- Alvaro Fernandez Martinez
- Ana Maria Funez Diaz
- Azparren Saez Jesus Ignacio
- Bang Sampol Carlos
- Barragan Caballero Rafael
- Cabo Fabuel Alejandro
- Cannizzaro Stefano
- Castilla Rodriguez Antonio
- Casto Jaime De La Mora Hernando
- Castro Granja Gonzalo
- Castro Granja Gonzalo
- Cuenca Carrion Javier-francisco
- De Elio Boucharel Patricia
- De La Hoz Lozano Beatriz
- Deler Pascual Pascual
- Deler Pascual Pascual
- Deler Pascual Pascual
- Delgado Diez Natalia
- Duran Caballero Maria Teresa
- Duran Caballero Maria Teresa
- Emilio Andres Loriente
- Emilio Andres Loriente
- Espada Martinez Nuria
- Garcia De Pablo Julian
- Garcia Martinez Isabel
- Garcia Utrilla Francisco Jose
- Maria Jose Macia Vaillo
Apoderado Solidario
Apoderado
- Antonio Clerencia Sierra
- Antonio Clerencia Sierra
- Barragan Caballero Rafael
- Belanguer Mirian
- Cristina Amela Sabater
- Cristina Amela Sabater
- Emilio Andres Loriente
- Francisco Javier Arguello Alvarez
- Fresno Otero Francisco
- Ines Olga Anta Martinez
- Luis Enrique Aznar Diez
- Luis Enrique Aznar Diez
- Maria Antonia De La Mora Hernando
- Maria Teresa Carrascosa Gonzalez
- Salvador Catalinas Lopez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 97, S 8, H S 1960, I/A 4782 (07/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-39
Consejero
- Cuenca Carrion Javier-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38105 , F 107, S 8, H M 164680, I/A 106 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-28
Empresa: SANTANDER OPERACIONES ESPAÑA SL
Consejero
- Cuenca Carrion Javier-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36149 , F 144, S 8, H M 648704, I/A 36 (25/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-232-28
Empresa: REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL
Consejero
- Cuenca Carrion Javier-francisco
- Merino Cantos Juan Antonio
Mmbr.Com.Del
- Cuenca Carrion Javier-francisco
- Merino Cantos Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38674 , F 216, S 8, H M 501052, I/A 70 (26/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-212-28
Empresa: REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL
Pres.Com.Del
- Cuenca Carrion Javier-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28139 , F 160, S 8, H M 501052, I/A 40 (24/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-28
Empresa: SANTANDER OPERACIONES SL
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36104 , F 102, S 8, H M 648704, I/A 1 (19/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-120-28
Empresa: REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL
Pres.Com.Del
- Cuenca Carrion Javier-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28139 , F 159, S 8, H M 501052, I/A 39 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-227-28
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado
- Cano Lopez Enrique
- Cuenca Carrion Javier-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 4, S 8, H S 1960, I/A 3019 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-39
Empresa: REDSYS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO SL
Consejero
- Borrell Vilaseca Oriol
- Cuenca Carrion Javier-francisco
Mmbr.Com.Del
- Borrell Vilaseca Oriol
- Cuenca Carrion Javier-francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28139 , F 156, S 8, H M 501052, I/A 32 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-70-28
Empresa: BANCO ESPAÑOL DE CREDITO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguilar Urpi Noemi
- Asua Rojas Ramon
- Castella Sastre Laura
- Cuenca Carrion Javier-francisco
- Dones Rodriguez Jose Angel
- Espadas Borrego Patricio
- Figaredo Alvargonzalez Victor Maria
- Franqueza Amador Maria Luisa
- Gomez Fuentes Ruperto
- Gonzalez Ferrer Antonio Joaquin
- Gonzalez Perez Montserrat
- Lopez Lorente Octavio Jose
- Lopez Lorente Octavio Jose
- Martinez Soria Felix
- Pliego Lebron Antonio Luis
- Pons Lopez Joaquim
- Quesada Del Sol Sebastian
- Valero Sanchez Francisco Javier
Apoderado Solidario
Apoderado
- Angulo Garcia Alvaro
- Arquero Tamayo Enrique Jose
- Arquero Tamayo Enrique Jose
- Bressend Braoceño Pedro
- Briongos Valdesogo Jose Luis
- Burgui Galan Rafael Vicente
- Cabezas Rangel Natividad
- Cabezas Rangel Natividad
- Castro Marful Ana Maria
- Fernandez Zaragoza Jose Antonio
- Garcia Garcia Vicente
- Garcia Lopez Angel
- Garcia Moyano Maria Pilar
- Gomez Fuentes Ruperto
- Gonzalez Fernandez Francisca
- Gonzalez Roales Daniel
- Hernando Merino Diana
- Lopez Escribano Pedro Antonio
- Lopez Figueras Jorge
- Lopez Figueras Jorge
- Lopez Torrecilla Ambrosio
- Lucas Rodriguez Carlos
- Luque Martin Salvador
- Luque Martin Salvador
- Luque Martin Salvador
- Madrid Santos Juan Antonio
- Marin Cano Maria Carmen
- Mateos Hidalgo Juan Antonio
- Muñoz Alvado Marcos Antonio
- Nuñez Bascoy Jesus Javier
- Ortega Perez-cepeda Ana
- Perez Doblas Francisco De Paula
- Quesada Borja Jose Gabriel
- Quesada Del Sol Sebastian
- Quesada Segui Antonia
- Ramirez Jorquera Miguel Angel
- Ramirez Sarmiento Jose
- Sanchez Prieto Julio
- Sanz Agreda Fernando
- Simo Palou Francisco
- Simo Palou Francisco
- Simo Palou Francisco
- Simo Palou Francisco
- Simo Palou Francisco
- Velilla Iriondo Jose Antonio
- Vergara Chillon Luis
- Villalobos Jimenez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28129 , F 57, S 8, H M 28968, I/A 6225 (13/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-80-28
VER MAS ACTOS
Información de CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO
Mostramos los datos de CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUENCA CARRION JAVIER-FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos