CUELLO ALVAREZ MARCOS
Informe ejecutivo de CUELLO ALVAREZ MARCOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUELLO ALVAREZ MARCOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA | Consejero | 07/10/2023 |
VINCULACIONES DE CUELLO ALVAREZ MARCOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUELLO ALVAREZ MARCOS
Empresa: ENERGIA OLMEDO-OURENSE FASE I SA
Consejero
- Cuello Alvarez Marcos
- Just Rodrigo Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40462 , F 65, S 8, H M 545868, I/A 31 (07/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-197-28
Empresa: MONCOBRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuello Alvarez Marcos
- Pando Alvarez Maria Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 10, S 8, H M 96796, I/A 545 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-117-28
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36945 , F 97, S 8, H M 59261, I/A 847 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Empresa: MONCOBRA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuello Alvarez Marcos
- Pando Alvarez Maria Lorena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43042 , F 3, S 8, H M 96796, I/A 530 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cuello Alvarez Marcos
- Mariño Pose Pedro
- Suarez Gutierrez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30330 , F 113, S 8, H M 59261, I/A 537 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-28
Información de CUELLO ALVAREZ MARCOS
Mostramos los datos de CUELLO ALVAREZ MARCOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUELLO ALVAREZ MARCOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos