CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA
Informe ejecutivo de CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIRBUS UPNEXT SL | Apoderado | 17/09/2024 | |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA | Apoderado Solidario | 06/09/2024 | |
AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA | Apoderado | 11/07/2024 | |
ENSIA EXPERT SL | Apoderado | 28/02/2024 | |
AIRBUS OPERATIONS SL | Apoderado | 08/08/2023 | |
AIRBUS OPERATIONS SL | Vicesecretario No Consejero | 02/08/2023 |
VINCULACIONES DE CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA
Empresa: AIRBUS UPNEXT SL
Apoderado
- Barraque Marque Sophie
- Cuellar Jimenez Maria Auxiliadora
- Melbourne Chaves Victor
- Melbourne Chaves Victor
- Zakin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 754481, I/A 8 (17/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-184-28
Empresa: AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA
Apoderado Solidario
- Cuellar Jimenez Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 10082, I/A 744 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-177-28
Empresa: AIRBUS DEFENCE AND SPACE SA
Apoderado
- Caro Terron Jorge
- Cuellar Jimenez Maria Auxiliadora
- Ezquerra Apraiz Javier
- Medrano Rodriguez Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 10082, I/A 739 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ENSIA EXPERT SL
Apoderado
- Cuellar Jimenez Maria Auxiliadora
- Grandy Nathalie-renne
- Grobas Sanchez Begoña
- Sanz Garcia Olga
- Serrano Cadahia Pedro
- Zakin David Michel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39614 , F 202, S 8, H M 548282, I/A 14 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-47-28
Empresa: AIRBUS OPERATIONS SL
Apoderado
- Acitores Duran Carlos
- Alfaro Martinez Jose Antonio
- Alvarez Martinez Monica
- Arnaldo Fernandez Javier Augusto
- Belleoud Sophie
- Cano Gonzalez Sofia
- Caro Terron Jorge
- Cela Flores Juan Jose
- Chinarro Vera Ruth
- Cuellar Jimenez Maria Auxiliadora
- Del Olmo Alonso Juan Carlos
- Diez Lopez Esther
- Diez Tirado Henar
- Dolc Vazquez Pilar
- Dominguez Lopez Santiago
- Fernandez Alvarez Carla
- Galan Santos Jose
- Garcia Sanchez Jose Victor
- Garcia Vaksmann Valerie Louise
- Grobas Sanchez Begoña
- Gutierrez Moreno Alberto- Jose
- Hernandez Sierra Maria
- Jimenez Sanz Ivan
- Lasaga Rodriguez Antonio
- Lopez Medina Jose Jesus
- Lumbreras Segovia Elena
- Maeso Plaza Beatriz
- Marcos Perez Jaume- Francesc
- Martinez Alvarez Ana Maria
- Matesanz Romero Estefania
- Medrano Rodriguez Mercedes
- Navarro Fernandez Pedro
- Normand Fabrice George
- Palau Trevijano Maria Blanca
- Paris Urcaregui Francisco Javier
- Pinilla Valbuena Vanesa
- Portilla Garzas Maria Jesus
- Porto Baudet Ana Maria
- Poveda Castrosin Jose
- Puerta Lopez Sonia
- Rojas Camuñez Ricardo
- Rojas Gonzalez Miguel
- Sastre Alonso De Linaje Beatriz
- Serrano Rubio Pablo
- Trigueros Garcia Elena
- Vilaplana Ruiz Miguel Angel
- Vinue Santolalla Eduardo
- Zakin David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16434 , F 85, S 8, H M 279526, I/A 82 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: AIRBUS OPERATIONS SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Cuellar Jimenez Maria Auxiliadora
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16434 , F 84, S 8, H M 279526, I/A 81 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Información de CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA
Mostramos los datos de CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUELLAR JIMENEZ MARIA AUXILIADORA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos