CUELLAR ESPIN FEDERICO
Informe ejecutivo de CUELLAR ESPIN FEDERICO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUELLAR ESPIN FEDERICO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DE MAQUINAS PARA OFICINA SA | Administrador Solidario | 25/09/2018 |
VINCULACIONES DE CUELLAR ESPIN FEDERICO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUELLAR ESPIN FEDERICO
Empresa: FEDERICO CUELLAR SA
Administrador Solidario
- Cuellar Espin Federico
- Cuellar Segurado Felix Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 119, S 8, H M 72059, I/A 10 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-28
Administrador Solidario
- Cuellar Espin Federico
- Cuellar Segurado Felix Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 90, S 8, H M 38227, I/A 10 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Administrador Unico
- Cuellar Espin Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 90, S 8, H M 38227, I/A 10 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-190-28
Empresa: FEDERICO CUELLAR SA
Administrador Solidario
- Cuellar Espin Federico
- Cuellar Segurado Felix Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 116, S 8, H M 72059, I/A 9 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: FEDERICO CUELLAR SA
Administrador Unico
- Cuellar Espin Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 116, S 8, H M 72059, I/A 9 (02/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-50-28
Empresa: FEDERICO CUELLAR SA
Administrador Unico
- Cuellar Espin Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 116, S 8, H M 72059, I/A 8 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Unico
- Cuellar Espin Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 89, S 8, H M 38227, I/A 9 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-28
Administrador Unico
- Cuellar Espin Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2161 , F 89, S 8, H M 38227, I/A 8 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Empresa: FEDERICO CUELLAR SA
Administrador Unico
- Cuellar Espin Federico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4344 , F 115, S 8, H M 72059, I/A 6 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Información de CUELLAR ESPIN FEDERICO
Mostramos los datos de CUELLAR ESPIN FEDERICO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUELLAR ESPIN FEDERICO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos