CUELLAR ANDREU ANA BELEN
Informe ejecutivo de CUELLAR ANDREU ANA BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUELLAR ANDREU ANA BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PEQUEÑOS JARDINES VERTICALES SL | Administrador Unico | 20/11/2009 |
VINCULACIONES DE CUELLAR ANDREU ANA BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUELLAR ANDREU ANA BELEN
Empresa: FRIGORIFICOS ITAKA SL
Administrador Solidario
- Cuellar Andreu Ana Belen
- Cuellar Andreu David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15825 , F 6, S 8, H M 267135, I/A 6 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-28
Empresa: XIAMEN IMPORTACIONES SL
Administrador Solidario
- Cuellar Andreu Ana Belen
- Cuellar Andreu Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23578 , F 164, S 8, H M 423103, I/A 5 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-28
Empresa: CABAGUA SA
Administrador Mancomunado
- Andreu Roman Maria Antonia
- Cuellar Andreu Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28335 , F 130, S 8, H M 129884, I/A 23 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-28
Empresa: CABAGUA SA
Administrador Mancomunado
- Andreu Roman Maria Antonia
- Cuellar Andreu Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28335 , F 127, S 8, H M 129884, I/A 20 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Empresa: FRIGORIFICOS ITAKA SL
Administrador Solidario
- Cuellar Andreu Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15825 , F 4, S 8, H M 267135, I/A 3 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-124-28
Empresa: PEQUEÑOS JARDINES VERTICALES SL
Administrador Unico
- Cuellar Andreu Ana Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27199 , F 1, S 8, H M 490039, I/A 1 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
Información de CUELLAR ANDREU ANA BELEN
Mostramos los datos de CUELLAR ANDREU ANA BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUELLAR ANDREU ANA BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos