CUE SALDAÑA BEGOÑA
Informe ejecutivo de CUE SALDAÑA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUE SALDAÑA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TORREFIER SL | Liquidador | 13/10/2014 | 04/02/2015 |
MEDITORRHE CONSULTORES SL | Liquidador | 16/10/2014 | 03/02/2015 |
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK | Apoderado | 21/12/2009 |
VINCULACIONES DE CUE SALDAÑA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUE SALDAÑA BEGOÑA
Empresa: MEDITORRHE CONSULTORES SL
Liquidador
- Cue Saldaña Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28340 , F 131, S 8, H M 510412, I/A 3 (16/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-203-28
Empresa: TORREFIER SL
Liquidador
- Cue Saldaña Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24866 , F 134, S 8, H M 447635, I/A 11 (13/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-201-28
Empresa: CALYON
Apoderado
- ABIES ASESORAMIENTO Y GESTION FINANCIERA SL
- Cue Saldaña Begoña
- ESTUDIO BELPITE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25596 , F 119, S 8, H M 41727, I/A 320 (21/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-1-28
Información de CUE SALDAÑA BEGOÑA
Mostramos los datos de CUE SALDAÑA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUE SALDAÑA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos