CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA CASA DEL MAIZ SL | Administrador Unico | 25/11/2022 | |
SEGWAY BILBAO VIZCAYA SL | Administrador Solidario | 11/03/2010 |
VINCULACIONES DE CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: LA CASA DEL MAIZ SL
Administrador Unico
- Cubero Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 25, S 8, H BI 74489, I/A 2 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Empresa: LA CASA DEL MAIZ SL
Administrador Solidario
- Cubero Rodriguez Francisco Javier
- Lozano Rodriguez Betina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 25, S 8, H BI 74489, I/A 2 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-232-48
Empresa: LA CASA DEL MAIZ SL
Administrador Solidario
- Cubero Rodriguez Francisco Javier
- Lozano Rodriguez Betina Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5905 , F 23, S 8, H BI 74489, I/A 1 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-2-48
Empresa: SEGWAY BILBAO VIZCAYA SL
Administrador Solidario
- Alquiza Balmaseda Juan Javier
- Cubero Rodriguez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5113 , F 16, S 8, H BI 56199, I/A 1 (11/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-48
Información de CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUBERO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos