CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN
Informe ejecutivo de CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALARWOOL EXCELENCE SL | Apoderado Solidario | 30/03/2017 | |
ALARWOOL SL | Apoderado | 08/09/2016 |
VINCULACIONES DE CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN
Empresa: LUZALAR SL
Administrador Mancomunado
- Cubero Martin Hilario Julian
- Ruiz Baldan Francisco
- Tascon Gonzalez Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 323, L 114, F 31, S 8, H BU 4001, I/A 7 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-231-09
Empresa: MOQUETA EXPORT SL
Administrador Solidario
- Cubero Garcia Julian
- Cubero Martin Hilario Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 749, L 540, F 222, S 8, H BU 5672, I/A 6 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-73-09
Empresa: JULIAN CUBERO SL
Apoderado Solidario
- Cubero Martin Hilario Julian
- Im Marina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516, L 307, F 41, S 8, H BU 10325, I/A 6 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-66-09
Empresa: ALARWOOL SL
Apoderado
- Cubero Martin Hilario Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 543, L 334, F 146, S 8, H BU 3254, I/A 7 (08/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-176-09
Empresa: JULIAN CUBERO SL
Administrador Solidario
- Cubero Garcia Julian
- Cubero Martin Hilario Julian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 516, L 307, F 40, S 8, H BU 10325, I/A 4 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-241-09
Información de CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN
Mostramos los datos de CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUBERO MARTIN HILARIO JULIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos