CUBERO BARBERO RICARDO
Informe ejecutivo de CUBERO BARBERO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUBERO BARBERO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APLOMO OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Solidario | 14/09/2009 |
VINCULACIONES DE CUBERO BARBERO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUBERO BARBERO RICARDO
Empresa: CRISTAL CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Cubero Barbero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12079 , F 34, S 8, H M 190417, I/A 7 (30/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-28
Empresa: FERROMOLD SL
Liquidador Mancomunado
- Cubero Barbero Ricardo
- Diaz Sanz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12116 , F 193, S 8, H M 191205, I/A 4 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Empresa: FERROMOLD SL
Administrador Solidario
- Cubero Barbero Ricardo
- Diaz Sanz Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12116 , F 193, S 8, H M 191205, I/A 4 (20/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-28
Empresa: SUMINISTROS HERMANOS CUBERO SL
Administrador Solidario
- Cubero Barbero Ezequiel
- Cubero Barbero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27014 , F 10, S 8, H M 486700, I/A 1 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-28
Empresa: FERROMOLD SL
Administrador Solidario
- Cubero Barbero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12116 , F 193, S 8, H M 191205, I/A 3 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Empresa: CRISTAL CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Cubero Barbero Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12079 , F 34, S 8, H M 190417, I/A 5 (02/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-48-28
Información de CUBERO BARBERO RICARDO
Mostramos los datos de CUBERO BARBERO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUBERO BARBERO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos