CUBERO ASENCIO RUBEN
Informe ejecutivo de CUBERO ASENCIO RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUBERO ASENCIO RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEJILLON SALVAJE SL | Administrador Unico | 30/11/2021 | |
ATUN SALVAJE SL | Administrador Unico | 30/11/2021 | |
LOGISTICA MARKEM SLNE | Administrador Unico | 22/11/2021 | |
PUERTO SHERRY FOOD COMPANY SL | Administrador Unico | 24/03/2021 |
VINCULACIONES DE CUBERO ASENCIO RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUBERO ASENCIO RUBEN
Empresa: ATUN SALVAJE SL
Administrador Unico
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 199, S 8, H CA 59368, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-11
Empresa: MEJILLON SALVAJE SL
Administrador Unico
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2416 , F 205, S 8, H CA 59369, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-11
Empresa: LOGISTICA MARKEM SLNE
Administrador Unico
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5116 , F 21, S 9, H SE 83842, I/A 3 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-41
Empresa: MULTISERVICIOS FLORES SL
Administrador Unico
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6862 , F 70, S 8, H SE125654, I/A 2 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-41
Empresa: MULTISERVICIOS FLORES SL
Nuevo Socio Único
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6862 , F 70, S 8, H SE125654, I/A 2 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-41
Empresa: GRIS PIZARRA SL
Administrador Unico
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6293 , F 95, S 8, H SE111898, I/A 2 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-79-41
Empresa: SOLADOS Y ALICATADOS DEL ALCOR SL
Administrador Unico
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4846 , F 163, S 8, H SE 77658, I/A 2 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-41
Empresa: GRIS PIZARRA SL
Administrador Unico
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6293 , F 95, S 8, H SE111898, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-41
Empresa: GRIS PIZARRA SL
Socio Único
- Cubero Asencio Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6293 , F 95, S 8, H SE111898, I/A 1 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-41
Información de CUBERO ASENCIO RUBEN
Mostramos los datos de CUBERO ASENCIO RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUBERO ASENCIO RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos