CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL
Informe ejecutivo de CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOTHMEN PHARMA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/06/2019 | 08/03/2021 |
BOTHMEN PHARMA SL | Secretario | 27/05/2019 | 17/02/2021 |
BOTHMEN PHARMA SL | Consejero | 27/05/2019 | 17/02/2021 |
VINCULACIONES DE CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL
Empresa: BOTHMEN PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andersen Merino Dag Lau
- Cuadrado Lozano Miguel Manuel
- Lau Kjeld Andersen
- Solana Vinyoles Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44477 , F 110, S 8, H B 450866, I/A 6 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-51-08
Empresa: BOTHMEN PHARMA SL
Consejero
- Andersen Merino Dag Lau
- Cuadrado Lozano Miguel Manuel
- Lau Kjeld Andersen
- Solana Vinyoles Ignasi
Presidente
Secretario
- Cuadrado Lozano Miguel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44477 , F 110, S 8, H B 450866, I/A 5 (17/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-08
Empresa: BOTHMEN PHARMA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andersen Merino Dag Lau
- Cuadrado Lozano Miguel Manuel
- Lau Kjeld Andersen
- Solana Vinyoles Ignasi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44477 , F 109, S 8, H B 450866, I/A 3 (12/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-08
Empresa: BOTHMEN PHARMA SL
Consejero
- Andersen Merino Dag Lau
- Cuadrado Lozano Miguel Manuel
- Lau Kjeld Andersen
- Solana Vinyoles Ignasi
Presidente
Secretario
- Cuadrado Lozano Miguel Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44247 , F 203, S 8, H B 450866, I/A 2 (27/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-08
Información de CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL
Mostramos los datos de CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUADRADO LOZANO MIGUEL MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos