CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL
Informe ejecutivo de CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
YEGANE SL | Apoderado | 20/11/2014 | 27/11/2018 |
R N B SL | Apoderado | 30/06/2011 | 17/01/2018 |
VINCULACIONES DE CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL
Empresa: YEGANE SL
Apoderado
- Cuadrado Escamilla Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9747, L 7029, F 188, S 8, H V 157953, I/A 9 (27/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-232-46
Empresa: R N B SL
Apoderado
- Cuadrado Escamilla Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238, L 6521, F 15, S 8, H V 36084, I/A 19 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-46
Empresa: YEGANE SL
Apoderado
- Cuadrado Escamilla Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9747, L 7029, F 186, S 8, H V 157953, I/A 3 (20/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-227-46
Empresa: R N B SL
Apoderado
- Cuadrado Escamilla Pascual
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9238, L 6521, F 14, S 8, H V 36084, I/A 16 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-131-46
Información de CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL
Mostramos los datos de CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUADRADO ESCAMILLA PASCUAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos