CUADRADO CANDON FRANCISCO
Informe ejecutivo de CUADRADO CANDON FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CUADRADO CANDON FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAVINS NORT 3 SA | Administrador Unico | 19/08/2013 | 18/10/2019 |
PRO ELECTRONICA SUR SA | Administrador Unico | 02/06/2016 | 03/09/2019 |
PRO ELECTRONICA SUR SA | Administrador Solidario | 19/05/2011 | 02/06/2016 |
NORTELGA SA | Consejero | 23/07/2010 | 17/12/2015 |
INSTEIMED SA | Consejero | 20/03/2013 | 24/04/2015 |
INSTEIMED SA | Consejero | 19/10/2012 | 20/03/2013 |
VINCULACIONES DE CUADRADO CANDON FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUADRADO CANDON FRANCISCO
Empresa: NAVINS NORT 3 SA
Administrador Unico
- Cuadrado Candon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 158, S 8, H BI 36549, I/A 10 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-48
Empresa: PRO ELECTRONICA SUR SA
Administrador Unico
- Cuadrado Candon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 212, S 8, H CA 11250, I/A 20 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-173-11
Empresa: PRO ELECTRONICA SUR SA
Administrador Unico
- Cuadrado Candon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 211, S 8, H CA 11250, I/A 18 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-11
Empresa: PRO ELECTRONICA SUR SA
Administrador Solidario
- Cuadrado Candon Francisco
- Hidalgo Cabello Andres Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2177 , F 211, S 8, H CA 11250, I/A 18 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-109-11
Empresa: NORTELGA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuadrado Candon Francisco
- Hidalgo Cabello Andres Luis
- Solbes Solbes Salvador
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644, L 3644, F 45, S 8, H PO 49920, I/A 7 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-246-36
Empresa: INSTEIMED SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuadrado Candon Francisco
- Hidalgo Cabello Andres Luis
- Solbes Solbes Salvador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136, L 4439, F 161, S 8, H V 82559, I/A 10 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-82-46
Empresa: NAVINS NORT 3 SA
Administrador Unico
- Cuadrado Candon Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 86, S 8, H BI 36549, I/A 8 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-48
Empresa: INSTEIMED SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuadrado Candon Francisco
- Hidalgo Cabello Andres Luis
- Solbes Solbes Salvador
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136, L 4439, F 159, S 8, H V 82559, I/A 6 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-46
Empresa: INSTEIMED SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuadrado Candon Francisco
- Hidalgo Cabello Andres Luis
- Lapaz Aran Jose
- Pastor Vidal Francisco
- Solbes Solbes Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136, L 4439, F 159, S 8, H V 82559, I/A 6 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-59-46
Empresa: INSTEIMED SA
Consejero Delegado
Consejero
- Cuadrado Candon Francisco
- Hidalgo Cabello Andres Luis
- Lapaz Aran Jose
- Pastor Vidal Francisco
- Solbes Solbes Salvador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7136, L 4439, F 158, S 8, H V 82559, I/A 5 (19/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-209-46
VER MAS ACTOS
Información de CUADRADO CANDON FRANCISCO
Mostramos los datos de CUADRADO CANDON FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUADRADO CANDON FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos