CUADRADO CACHO RAFAEL
Informe ejecutivo de CUADRADO CACHO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CUADRADO CACHO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO SUEÑO EXTREMEÑO SL | Administrador Unico | 25/02/2016 | 09/06/2021 |
PERFORACIONES Y SONDEOS CUADRADO SL | Administrador Unico | 15/05/2015 | |
TRANSPORTES SONDEOS Y EXCAVACIONES CUADRADO SL | Administrador Unico | 15/04/2015 |
VINCULACIONES DE CUADRADO CACHO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CUADRADO CACHO RAFAEL
Empresa: GRUPO SUEÑO EXTREMEÑO SL
Administrador Unico
- Cuadrado Cacho Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 53, S 8, H BA 17338, I/A 3 (09/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-06
Empresa: POZOS Y SONDEOS AGUAZUL SL
Administrador Unico
- Cuadrado Cacho Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 367 , F 52, S 8, H BA 17338, I/A 2 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-06
Empresa: PERFORACIONES Y SONDEOS CUADRADO SL
Administrador Unico
- Cuadrado Cacho Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 599 , F 216, S 8, H BA 18085, I/A 9 (15/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-06
Administrador Unico
- Cuadrado Cacho Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 472 , F 114, S 8, H BA 21476, I/AAnot/ (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-06
Información de CUADRADO CACHO RAFAEL
Mostramos los datos de CUADRADO CACHO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CUADRADO CACHO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos