CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA
Informe ejecutivo de CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CSH MADRID PDLH SL | Socio Unico | 09/03/2024 | |
CSH STUDENT HOUSING HOLDING SPAIN SL | Socio Unico | 17/02/2022 |
VINCULACIONES DE CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA
Empresa: CSH MADRID PDLH SL
Nuevo Socio Único
- Csh Pan European Holding Cooperatief Ua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35187 , F 57, S 8, H M 632754, I/A 14 (09/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: CSH STUDENT HOUSING HOLDING SPAIN SL
Socio Único
- Csh Pan European Holding Cooperatief Ua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35980 , F 123, S 8, H M 646498, I/A 10 (17/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-38-28
Empresa: CAREY STUDENT HOUSING SALAMANCA SL
Nuevo Socio Único
- Csh Pan European Holding Cooperatief Ua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36041 , F 190, S 8, H M 647644, I/A 9 (24/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-190-28
Empresa: GLOBAL DARDANELOS SL
Nuevo Socio Único
- Csh Pan European Holding Cooperatief Ua
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34949 , F 191, S 8, H M 628589, I/A 15 (11/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-33-28
Información de CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA
Mostramos los datos de CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CSH PAN EUROPEAN HOLDING COOPERATIEF UA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos