CRUZADO GOMEZ MARIO
Informe ejecutivo de CRUZADO GOMEZ MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRUZADO GOMEZ MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TECNICAS CONSTRUCTIVAS ORTIZ-CRUZADO SL | Apoderado | 07/10/2020 | |
SOPEGA PLUS SL | Apoderado | 18/04/2018 | |
INVERSIONES PROMOCIONES Y DESARROLLOS T.C. SL | Administrador Unico | 24/03/2011 | |
GRUCAMO MMX SL | Administrador Mancomunado | 30/03/2010 |
VINCULACIONES DE CRUZADO GOMEZ MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZADO GOMEZ MARIO
Apoderado
- Cruzado Gomez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4322 , F 25, S 8, H A 171318, I/A 2 (07/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-201-03
Empresa: SOPEGA PLUS SL
Apoderado
- Cruzado Gomez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 741 , F 125, S 8, H CU 11000, I/A 2 (18/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-81-16
Administrador Unico
- Cruzado Gomez Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 136, S 8, H TO 32563, I/A 1 (24/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-66-45
Empresa: GRUCAMO MMX SL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 573 , F 1, S 8, H CU 8568, I/A 1 (30/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-16
Información de CRUZADO GOMEZ MARIO
Mostramos los datos de CRUZADO GOMEZ MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZADO GOMEZ MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos