CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER
Informe ejecutivo de CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROPIEDADES GC 320 SL | Administrador Unico | 01/08/2022 | |
SOMBRILLA XXI SL | Administrador Mancomunado | 30/03/2022 | |
PUNTA CANARIA SL | Administrador Unico | 20/01/2022 | |
ARCHIPEL BRAND SL | Administrador Mancomunado | 09/04/2018 |
VINCULACIONES DE CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER
Empresa: PROPIEDADES GC 320 SL
Administrador Unico
- Cruz Ruiz Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299 , F 35, S 8, H GC 59979, I/A 1 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-35
Empresa: SOMBRILLA XXI SL
Administrador Mancomunado
- Bueno Lopez Rafael
- Cruz Ruiz Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 221, S 8, H GC 56858, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-35
Empresa: SOMBRILLA XXI SL
Administrador Solidario
- Bueno Lopez Rafael
- Cruz Ruiz Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 221, S 8, H GC 56858, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-69-35
Empresa: PUNTA CANARIA SL
Administrador Unico
- Cruz Ruiz Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2282 , F 211, S 8, H GC 59135, I/A 1 (20/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-35
Empresa: SOMBRILLA XXI SL
Administrador Solidario
- Bueno Lopez Rafael
- Cruz Ruiz Carlos Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2239 , F 220, S 8, H GC 56858, I/A 2 (01/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-35
Empresa: ARCHIPEL BRAND SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Ruiz Carlos Javier
- Delgado Moreno Alejandro
- Herrero Rodriguez Jaime
- Izquierdo Guimera Jorge
- Sicilia Labarquilla Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2189 , F 103, S 8, H GC 53941, I/A 1 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-35
Información de CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER
Mostramos los datos de CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ RUIZ CARLOS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos