CRUZ RUBI RUBEN
Informe ejecutivo de CRUZ RUBI RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRUZ RUBI RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASSLOGISTICA 200 SL | Apoderado | 03/10/2012 | |
KENITRA TRANS 2005 SL | Administrador Unico | 14/06/2010 | |
TRANS-MERCA MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE CRUZ RUBI RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ RUBI RUBEN
Empresa: ASSLOGISTICA 200 SL
Administrador Unico
- Cruz Rubi Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 209, S 8, H AL 40265, I/A 5 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-04
Empresa: ASSLOGISTICA 200 SL
Administrador Unico
- Cruz Rubi Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 209, S 8, H AL 40265, I/A 4 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-04
Empresa: ASSLOGISTICA 200 SL
Apoderado
- Cruz Rubi Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 208, S 8, H AL 40265, I/A 2 (03/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-201-04
Empresa: AURISAN 2010 SL
Administrador Unico
- Cruz Rubi Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28714 , F 49, S 8, H M 517044, I/A 5 (09/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-36-28
Empresa: KENITRA TRANS 2005 SL
Administrador Unico
- Cruz Rubi Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1384 , F 50, S 8, H AL 36244, I/A 1 (14/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-121-04
Empresa: AURISAN 2010 SL
Administrador Unico
- Cruz Rubi Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 155, S 8, H AL 35867, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-64-04
Empresa: TRANS-MERCA MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Cruz Rubi Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1358 , F 57, S 8, H AL 35632, I/A 1 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-204-04
Información de CRUZ RUBI RUBEN
Mostramos los datos de CRUZ RUBI RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ RUBI RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos