CRUZ RABASSA ANA MARIA
Informe ejecutivo de CRUZ RABASSA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZ RABASSA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPORTFRUIT DEL LEVANTE DE GATA SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2019 |
VINCULACIONES DE CRUZ RABASSA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ RABASSA ANA MARIA
Empresa: FOOD EXPORTER DISUAL SL
Administrador Unico
- Cruz Rabassa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 204, S 8, H AL 40347, I/A 7 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-142-04
Empresa: FOOD EXPORTER DISUAL SL
Administrador Unico
- Cruz Rabassa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 203, S 8, H AL 40347, I/A 6 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-04
Empresa: FOOD EXPORTER DISUAL SL
Administrador Solidario
- Beurskens Michel Peter Cornelis
- Cruz Rabassa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 203, S 8, H AL 40347, I/A 6 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-04
Empresa: EXPORTFRUIT DEL LEVANTE DE GATA SL
Administrador Mancomunado
- Anghel Florian
- Cruz Rabassa Ana Maria
- Martin Navarro Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38463 , F 36, S 8, H M 684135, I/A 2 (04/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-28-28
Empresa: FOOD EXPORTER DISUAL SL
Administrador Solidario
- Beurskens Michel Peter Cornelis
- Cruz Rabassa Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 203, S 8, H AL 40347, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-04
Empresa: FOOD EXPORTER DISUAL SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Ramirez Maria Trinidad
- Cruz Rabassa Ana Maria
- Gregorio Alvarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 203, S 8, H AL 40347, I/A 4 (14/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-202-04
Empresa: FOOD EXPORTER DISUAL SL
Administrador Mancomunado
- Aguilera Ramirez Maria Trinidad
- Cruz Rabassa Ana Maria
- Gregorio Alvarez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1521 , F 200, S 8, H AL 40347, I/A 1 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-04
Administrador Mancomunado
- Cruz Aguilar Angel
- Cruz Rabassa Ana Maria
- Cruz Rabassa Laia
- Rabassa Colls Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41990 , F 63, S 8, H B 398291, I/A 4 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-137-08
Información de CRUZ RABASSA ANA MARIA
Mostramos los datos de CRUZ RABASSA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ RABASSA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos