CRUZ PORRAS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de CRUZ PORRAS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRUZ PORRAS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTILLA Y LEON ALIMENTOS DEL MUNDO SL | Administrador Unico | 06/05/2024 | |
GLOBAL DE ALIMENTOS LATINOS SL | Socio Unico | 09/05/2013 | |
GLOBAL DE ALIMENTOS LATINOS SL | Administrador Unico | 09/05/2013 |
VINCULACIONES DE CRUZ PORRAS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ PORRAS JUAN CARLOS
Administrador Unico
- Cruz Porras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 21, S 8, H VA 29041, I/A 5 (06/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-93-47
Administrador Unico
- Cruz Porras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 15, S 8, H VA 29041, I/A 3 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-47
Administrador Unico
- Cruz Porras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 15, S 8, H VA 29041, I/A 1 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-47
Socio Único
- Cruz Porras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1520 , F 15, S 8, H VA 29041, I/A 1 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-47
Empresa: GLOBAL DE ALIMENTOS LATINOS SL
Administrador Unico
- Cruz Porras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30664 , F 90, S 8, H M 551843, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
Empresa: GLOBAL DE ALIMENTOS LATINOS SL
Socio Único
- Cruz Porras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30664 , F 90, S 8, H M 551843, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-92-28
Información de CRUZ PORRAS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de CRUZ PORRAS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ PORRAS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos