CRUZ PEREZ MILAGROSA
Informe ejecutivo de CRUZ PEREZ MILAGROSA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE CRUZ PEREZ MILAGROSA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ PEREZ MILAGROSA
Empresa: MISTURAS E. & M. SL
Administrador Unico
- Cruz Perez Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 46, S 8, H GC 16704, I/A 9 (13/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-35
Empresa: MISTURAS E. & M. SL
Socio Único
- Cruz Perez Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 46, S 8, H GC 16704, I/A 7 (03/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-9-35
Empresa: MISTURAS E. & M. SL
Administrador Unico
- Cruz Perez Milagrosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 45, S 8, H GC 16704, I/A 5 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-35
Empresa: MISTURAS E. & M. SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Perez Milagrosa
- Vera Santana Esther Lidia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1310 , F 45, S 8, H GC 16704, I/A 5 (03/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-112-35
Información de CRUZ PEREZ MILAGROSA
Mostramos los datos de CRUZ PEREZ MILAGROSA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ PEREZ MILAGROSA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos