CRUZ PASTOR GERMAN
Informe ejecutivo de CRUZ PASTOR GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRUZ PASTOR GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROFONDO SL | Apoderado | 03/01/2014 | |
PRO TEC SPORT SA | Apoderado | 02/01/2014 | |
DISTRIBUIDORA JARDIN Y DEPORTE SA | Apoderado | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE CRUZ PASTOR GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ PASTOR GERMAN
Empresa: PROFONDO SL
Apoderado
- Cruz Pastor German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 190, S 8, H M 26940, I/A 10 (03/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Empresa: PRO TEC SPORT SA
Apoderado
- Cruz Pastor German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 55, S 8, H M 11758, I/A 18 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: PRO TEC SPORT SA
Administrador Unico
- Cruz Pastor German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 54, S 8, H M 11758, I/A 17 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-28
Empresa: PROFONDO SL
Administrador Unico
- Cruz Pastor German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2634 , F 190, S 8, H M 26940, I/A 9 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-28
Empresa: PRO TEC SPORT SA
Administrador Unico
- Cruz Pastor German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 53, S 8, H M 11758, I/A 16 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-28
Empresa: DISTRIBUIDORA JARDIN Y DEPORTE SA
Apoderado
- Cruz Pastor German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 20, S 8, H M 71025, I/A 18 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-28
Empresa: DISTRIBUIDORA JARDIN Y DEPORTE SA
Administrador Unico
- Cruz Pastor German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4278 , F 19, S 8, H M 71025, I/A 17 (18/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-28
Información de CRUZ PASTOR GERMAN
Mostramos los datos de CRUZ PASTOR GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ PASTOR GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos