CRUZ OÑATE MARIANO
Informe ejecutivo de CRUZ OÑATE MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRUZ OÑATE MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUENAMUSICA PRODUCCIONES SL | Apoderado | 13/03/2019 | |
IRIS CARTERA SL | Administrador Unico | 06/02/2009 |
VINCULACIONES DE CRUZ OÑATE MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ OÑATE MARIANO
Empresa: BUENAMUSICA PRODUCCIONES SL
Apoderado
- Cruz Oñate Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25756 , F 70, S 8, H M 464263, I/A 4 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: BUENAMUSICA PRODUCCIONES SL
Administrador Unico
- Cruz Oñate Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25756 , F 69, S 8, H M 464263, I/A 3 (13/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-55-28
Empresa: MISSONLINE SL
Administrador Unico
Representante
- Cruz Oñate Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33601 , F 197, S 8, H M 604801, I/A 4 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Empresa: MISSONLINE SL
Administrador Unico
Representante
- Cruz Oñate Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33601 , F 192, S 8, H M 604801, I/A 1 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-28
Empresa: IRIS CARTERA SL
Administrador Unico
- Cruz Oñate Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13534 , F 154, S 8, H M 96745, I/A 10 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Empresa: IRIS CARTERA SL
Administrador Solidario
- Cruz Oñate Mariano
- Garcia Hernandez Maria-estrella
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13534 , F 154, S 8, H M 96745, I/A 10 (06/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-33-28
Información de CRUZ OÑATE MARIANO
Mostramos los datos de CRUZ OÑATE MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ OÑATE MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos