CRUZ NUEVO LINA
Informe ejecutivo de CRUZ NUEVO LINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CRUZ NUEVO LINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEWCROSS RENTA E INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 08/04/2019 | |
NEWCROSS RENTA E INVERSIONES SL | Consejero | 08/04/2019 |
VINCULACIONES DE CRUZ NUEVO LINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ NUEVO LINA
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS CRUZ SL
Liquidador Solidario
- Cruz Nuevo Juan Francisco
- Cruz Nuevo Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691, L 4598, F 107, S 8, H MA143137, I/A 2 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-29
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS CRUZ SL
Administrador Solidario
- Cruz Nuevo Juan Francisco
- Cruz Nuevo Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691, L 4598, F 107, S 8, H MA143137, I/A 2 (21/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-29
Empresa: NEWCROSS RENTA E INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Cruz Nuevo Juan Francisco
- Cruz Nuevo Lina
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5765, L 4672, F 18, S 8, H MA146986, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-29
Empresa: NEWCROSS RENTA E INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5765, L 4672, F 18, S 8, H MA146986, I/A 2 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-29
Empresa: SUMOBEL EUROPA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cruz Nuevo Juan Francisco
- Cruz Nuevo Lina
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4699, L 3607, F 206, S 8, H MA103252, I/A 7 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-208-29
Empresa: NEWCROSS RENTA E INVERSIONES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5765, L 4672, F 14, S 8, H MA146986, I/A 1 (17/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-29
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS CRUZ SL
Administrador Solidario
- Cruz Nuevo Juan Francisco
- Cruz Nuevo Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5691, L 4598, F 106, S 8, H MA143137, I/A 1 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-29
Empresa: SUMOBEL SOFA SL
Liquidador
- Cruz Nuevo Lina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080, L 993, F 102, S 8, H MA 30727, I/A 6 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-29
Empresa: SUMOBEL SOFA SL
Consejero Delegado Solidario
- Cruz Nuevo Juan Francisco
- Cruz Nuevo Lina
Consejero
Presidente
Secretario
- Cruz Nuevo Lina
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080, L 993, F 102, S 8, H MA 30727, I/A 6 (30/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-29
Empresa: CRUZ GUERRERO HERMANOS SL
Apoderado
- Cruz Nuevo Juan Francisco
- Cruz Nuevo Lina
- Cruz Pareja Francisco
- Cruz Pareja Jesus Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4072, L 2983, F 94, S 8, H MA 37108, I/A 18 (18/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-39-29
VER MAS ACTOS
Información de CRUZ NUEVO LINA
Mostramos los datos de CRUZ NUEVO LINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ NUEVO LINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos