CRUZ MOLERO EUGENIO
Informe ejecutivo de CRUZ MOLERO EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZ MOLERO EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IBERCARRERA CAR VALLES SL | Apoderado Solidario | 30/06/2015 | 13/02/2018 |
IBERCARRERA CAR VALLES SL | Consejero Delegado | 11/08/2014 | 28/08/2015 |
IBERCARRERA CAR VALLES SL | Consejero | 16/12/2011 | 28/08/2015 |
BCN TALLERES CAR VALLES SL | Apoderado | 25/02/2011 | 19/03/2014 |
VINCULACIONES DE CRUZ MOLERO EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ MOLERO EUGENIO
Empresa: IBERCARRERA CAR VALLES SL
Administrador Unico
Apoderado Solidario
- Cruz Molero Eugenio
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42899 , F 28, S 8, H B 417935, I/A 10 (13/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-08
Empresa: IBERCARRERA CAR VALLES SL
Consejero Delegado
- Cruz Molero Eugenio
Consejero
- Cruz Molero Eugenio
- Zobel Balmes Guillermo Eloy
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42899 , F 26, S 8, H B 417935, I/A 8 (28/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-173-08
Empresa: IBERCARRERA CAR VALLES SL
Apoderado Solidario
- Cruz Molero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42899 , F 26, S 8, H B 417935, I/A 7 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-08
Empresa: IBERCARRERA CAR VALLES SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42899 , F 25, S 8, H B 417935, I/A 4 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-157-08
Empresa: BCN TALLERES CAR VALLES SL
Apoderado
- Cruz Molero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42382 , F 155, S 8, H B 406247, I/A 7 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-08
Empresa: IBERCARRERA CAR VALLES SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42899 , F 23, S 8, H B 417935, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-08
Empresa: BCN TALLERES CAR VALLES SL
Apoderado
- Cruz Molero Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42382 , F 153, S 8, H B 406247, I/A 3 (25/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-47-08
Información de CRUZ MOLERO EUGENIO
Mostramos los datos de CRUZ MOLERO EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ MOLERO EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos