CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FRIENDS 4 FABORIT SL | Administrador Solidario | 18/11/2016 | |
PALUCAN SL | Administrador Solidario | 22/11/2011 |
VINCULACIONES DE CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER
Empresa: LA CHULAPA POR FABOR SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Cruz Gimeno Francisco Javier
- Mora Benabarre Antoni-oscar
- Mora Benabarre Jordi
- Rabassa Obiols Joan
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32783 , F 70, S 8, H M 590084, I/A 3 (04/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-49-28
Empresa: FRIENDS 4 FABORIT SL
Administrador Solidario
- Cruz Gimeno Francisco Javier
- Mora Benabarre Antoni-oscar
- Mora Benabarre Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 126, S 8, H L 29883, I/A 1 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-25
Empresa: LA CHULAPA POR FABOR SL
Consejero
- Cruz Gimeno Francisco Javier
- Mora Benabarre Antoni-oscar
- Mora Benabarre Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32783 , F 69, S 8, H M 590084, I/A 1 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-211-28
Empresa: PALUCAN SL
Administrador Solidario
- Cruz Gimeno Francisco Javier
- Gomez Llorens Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 887 , F 123, S 8, H L 17201, I/A 3 (22/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-229-25
Liquidador
- Cruz Gimeno Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2727 , F 139, S 8, H Z 30119, I/A 2 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-50
Administrador Solidario
- Cruz Gimeno Francisco Javier
- Romero San-martin Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2727 , F 139, S 8, H Z 30119, I/A 2 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-50
Información de CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ GIMENO FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos