CRUZ FUENTES MARGARITA
Informe ejecutivo de CRUZ FUENTES MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRUZ FUENTES MARGARITA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GAGERMAN SA | Administrador Unico | 10/07/2012 | 16/09/2024 |
VINCULACIONES DE CRUZ FUENTES MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ FUENTES MARGARITA
Empresa: GAGERMAN SA
Administrador Unico
- Cruz Fuentes Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 82518, I/A 18 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: GAGERMAN SA
Administrador Unico
- Cruz Fuentes Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 186, S 8, H M 82518, I/A 17 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-117-28
Empresa: GAGERMAN SA
Administrador Unico
- Cruz Fuentes Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 184, S 8, H M 82518, I/A 15 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: GAGERMAN SA
Administrador Unico
- Cruz Fuentes Margarita
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5027 , F 184, S 8, H M 82518, I/A 14 (10/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-138-28
Información de CRUZ FUENTES MARGARITA
Mostramos los datos de CRUZ FUENTES MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ FUENTES MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos