CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA
Informe ejecutivo de CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RODALABOTA SL | Administrador Unico | 06/07/2021 | |
RODALABOTA SL | Apoderado | 21/02/2019 | |
LOGISTICA EL CUERVO SL | Apoderado | 20/12/2010 |
VINCULACIONES DE CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA
Empresa: RODALABOTA SL
Administrador Unico
- Cruz Fernandez Sebastiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6607 , F 156, S 8, H SE119174, I/A 3 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-41
Empresa: RODALABOTA SL
Apoderado
- Cruz Fernandez Sebastiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6607 , F 155, S 8, H SE119174, I/A 2 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-42-41
Empresa: LOGISTICA EL CUERVO SL
Apoderado
- Cruz Fernandez Sebastiana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5278 , F 8, S 8, H SE 87209, I/A 2 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2011-3-41
Información de CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA
Mostramos los datos de CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ FERNANDEZ SEBASTIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos