CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL
Informe ejecutivo de CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLA FLORIDA EXPLOTACIONES SL | Administrador Mancomunado | 29/12/2016 |
VINCULACIONES DE CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL
Empresa: PENTA TOURS SL
Administrador Solidario
- Cruz Aleman Aron Isaac
- Cruz Diaz Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H IL 505, I/A 6 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-35
Empresa: PENTA TOURS SL
Administrador Solidario
- Cruz Aleman Aron Isaac
- Cruz Diaz Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 85, S 8, H IL 505, I/A 5 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-35
Empresa: PENTA TOURS SL
Administrador Unico
- Cruz Diaz Antonio Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13 , F 85, S 8, H IL 505, I/A 5 (29/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-172-35
Empresa: VILLA FLORIDA EXPLOTACIONES SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Diaz Antonio Manuel
- Hernandez Hernandez Francisco
- Umpierrez Diaz Maria Trinidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 59 , F 164, S 8, H IL 1924, I/A 4 (29/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-8-35
Información de CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL
Mostramos los datos de CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ DIAZ ANTONIO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos