CRUZ CUESTA ALBERTO
Informe ejecutivo de CRUZ CUESTA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CRUZ CUESTA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTRUCTURAS NONATO SL | Socio Unico | 23/07/2018 | |
ESTRUCTURAS NONATO SL | Administrador Unico | 23/07/2018 | |
MONTAJES BACCO SL | Liquidador | 14/06/2018 | |
MONTAJES BACCO SL | Socio Unico | 13/01/2015 | |
ANDAMIOS HERMANOS CRUZ SL | Socio Unico | 13/01/2010 | |
ANDAMIOS HERMANOS CRUZ SL | Administrador Unico | 13/01/2010 |
VINCULACIONES DE CRUZ CUESTA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ CUESTA ALBERTO
Empresa: ESTRUCTURAS NONATO SL
Administrador Unico
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 121, S 8, H VA 29993, I/A 1 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-47
Empresa: ESTRUCTURAS NONATO SL
Socio Único
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 121, S 8, H VA 29993, I/A 1 (23/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-145-47
Empresa: MONTAJES BACCO SL
Liquidador
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 189, S 8, H VA 27107, I/A 2 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-47
Empresa: MONTAJES BACCO SL
Administrador Unico
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 189, S 8, H VA 27107, I/A 2 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-47
Empresa: MONTAJES BACCO SL
Administrador Unico
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 187, S 8, H VA 27107, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-47
Empresa: MONTAJES BACCO SL
Socio Único
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 187, S 8, H VA 27107, I/A 1 (13/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-47
Empresa: ANDAMIOS HERMANOS CRUZ SLL
Administrador Unico
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 99, S 8, H VA 21672, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-47
Empresa: ANDAMIOS HERMANOS CRUZ SLL
Administrador Mancomunado
- Cruz Cuesta Alberto
- Cruz Cuesta Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 99, S 8, H VA 21672, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-47
Empresa: ANDAMIOS HERMANOS CRUZ SLL
Socio Único
- Cruz Cuesta Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1341 , F 99, S 8, H VA 21672, I/A 2 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-47
Información de CRUZ CUESTA ALBERTO
Mostramos los datos de CRUZ CUESTA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ CUESTA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos