CRUZ CEACERO JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CRUZ CEACERO JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CRUZ CEACERO JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYR PROYECTOS Y OBRAS SL | Administrador Unico | 22/06/2012 |
VINCULACIONES DE CRUZ CEACERO JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CRUZ CEACERO JOSE MARIA
Empresa: CYR PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Unico
- Cruz Ceacero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 211, S 8, H M 62328, I/A 19 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: CYR PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Ceacero Jose Maria
- Marco Pelegrin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 211, S 8, H M 62328, I/A 19 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-126-28
Empresa: BATRIX VE SL
Apoderado
- Cruz Ceacero Jose Maria
- Marco Pelegrin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28151 , F 153, S 8, H M 507155, I/A 2 (02/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-217-28
Empresa: CYR PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Ceacero Jose Maria
- Marco Pelegrin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 208, S 8, H M 62328, I/A 14 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-28
Empresa: CYR PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Gonzalez Pedro
- Cruz Ceacero Jose Maria
- Marco Pelegrin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 208, S 8, H M 62328, I/A 14 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-28
Empresa: INHALA PURE SL
Administrador Unico
- Cruz Ceacero Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20527 , F 54, S 8, H M 363327, I/A 3 (01/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-237-28
Empresa: CYR PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Blanco Gonzalez Pedro
- Cruz Ceacero Jose Maria
- Marco Pelegrin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 207, S 8, H M 62328, I/A 13 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-28
Empresa: CYR PROYECTOS Y OBRAS SL
Administrador Mancomunado
- Cruz Ceacero Jose Maria
- Marco Pelegrin Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3738 , F 207, S 8, H M 62328, I/A 13 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-106-28
Información de CRUZ CEACERO JOSE MARIA
Mostramos los datos de CRUZ CEACERO JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CRUZ CEACERO JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos